历任领导
历任党委书记、校(院)长名单 |
党委书记 |
校(院)长 |
姓 名 |
任离职时间 |
姓 名 |
任离职时间 |
黄国平 |
1959年4月-1960年8月 |
熊业广 |
1959年2月-1961年11月 |
熊业广 |
1960年8月-1961年8月 |
李 鄂(兼) |
1961年11月-1968年7月 |
陈晓光 |
1961年8月-1961年11月 |
李众英(革委会主任) |
1968年8月--1975年7月 |
李 鄂 |
1961年11月-1967年1月 |
张霁中 |
1975年7月-1979年5月 |
李众英 |
1971年6月-1975年7月 |
茹古香 |
1979年5月-1983年6月 |
张霁中 |
1975年7月-1979年12月 |
孙延庆(副院长主持工作) |
1983年6月-1985年12月 |
马荆宇 |
1980年2月-1983年6月 |
刘鹏举 |
1985年12月-1992年9月 |
邓村山 |
1983年6月-1992年9月 |
刘忠德 |
1992年9月-1999年7月 |
杜尚信 |
1992年9月-1999年7月 |
马 骥 |
1999年7月-2010年9月 |
李建春 |
1999年7月-2003年7月 |
杨关林 |
2010年9月-2018年8月 |
王明玉 |
2003年7月-2010年8月 |
石 岩 |
2018年8月-2020年11月 |
贺 伟 |
2010年10月-2015年10月 |
吕晓东 |
2020年11月-2023年3月 |
曾庆捷 |
2015年10月-2020年11月 |
|
|
石 岩 |
2020年11月-2023年3月 |
|
|
吕晓东 |
2023年3月-今 |
|
|
三清山旅游网
澳门太阳城官网
Sun-City-media@cicitoy.com
Macau-Sun-City-official-website-media@ww118.net
四川新闻网南充频道
沙巴体育官网
Football-betting-sales@beykozorganizasyon.net
Crown-cash-help@zmhm.net
太阳城
Gaming-platform-help@315tccs.com
忻州网新闻频道
中国田径协会网站
南平人才网
bet365体育
会唐网
多多书院
足球买球
Online-gambling-platform-info@fd980.com
威尼斯人博彩
飞驰环保
意思148知识网
四川师范大学教务处
发现-热门微博
九尾soso
潜山网
台州教育网
搜房网无锡租房网
中国清明网官方网站
李先生牛肉面
保利威企业直播平台
创投圈
737游戏网
太平洋亲子网亲子部落
郑州旅游职业学院
麦玲玲官网